Corporación 2015-2019 - València
Grupos Políticos Corporación 2015-2019
GRUPO POPULAR
Alfonso NOVO BELENGUER Beatriz SIMÓN CASTELLETS Eusebio MONZÓ MARTÍNEZ Vicente IGUAL ALANDETE Maria Àngels RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ Cristóbal GRAU MUÑOZ Félix CRESPO HELLÍN Lourdes BERNAL SANCHIS Alberto MENDOZA SEGUÍ María Jesús PUCHALT FARINÓS
GRUPO COMPROMÍS PER VALÈNCIA: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS
Joan RIBÓ CANUT Consol CASTILLO PLAZA Glòria TELLO COMPANY Pere S. FUSET I TORTOSA Giuseppe GREZZI Isabel LOZANO LÁZARO María Pilar SORIANO RODRÍGUEZ Sergi CAMPILLO FERNÁNDEZ Carlos GALIANA LLORENS
GRUPO CIUDADANOS
Fernando GINER GRIMA Narciso ESTELLÉS ESCORIHUELA María Amparo PICÓ PERIS Manuel CAMARASA NAVALÓN José María BRAVO PLANA-SALA
GRUPO SOCIALISTA
Sandra GÓMEZ LÓPEZ Vicent Manuel SARRIÁ MORELL Maite GIRAU MELIÀ Ramón VILAR ZANÓN Anaïs MENGUZZATO GARCÍA
GRUPO VALENCIA EN COMÚN
María OLIVER SANZ Roberto JARAMILLO MARTÍNEZ Neus FÁBREGAS SANTANA
CONCEJALA NO ADSCRITA
FERNANDO GINER GRIMA
RESPONSABILIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Concejal del Partido Ciudadanos.
Vocal de la Fundación de la CV Observatorio del Cambio Climático.
Vocal del Org. Auton. Parques y Jardines y Escuela de Jardinería y Paisaje.
Miembro del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA).
DECLARACIONES DE BIENES, DERECHOS PATRIMONIALES Y DATOS TRIBUTARIOS
Retribución anual bruta: 77.651,56 €
Declaración de bienes, derechos patrimoniales y datos tributarios:
BOP 03.07.2019 (pdf 251 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 257 Kb)
BOP 04.03.2022 (pdf 123 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)