Corporación 2015-2019 - València
Composición del Pleno del Ayuntamiento. Corporación 2015-2019
La Corporación Municipal 2015-2019 se constituyó el día 13 de junio de 2015.
ALCALDE
Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT
CONCEJALES Y CONCEJALAS
Sr. José María BRAVO PLANA-SALA (Sustituye a Santiago Benlliure Moreno)
Sra. Neus FÁBREGAS SANTANA (Sustituye a Jordi Peris Blanes)
Sra. Maite GIRAU MELIÁ
Sra. Sandra GÓMEZ LÓPEZ
Sr. Giuseppe Grezzi
Sra. Isabel LOZANO LÁZARO
Sra. Anaïs MEGUZZATO GARCÍA (Sustituye a Joan Calabuig Rull)
Sra. María OLIVER SANZ
Sra. Glòria TELLO COMPANY
Sr. Jordi PERIS BLANES (hasta 12 de julio de 2017)
Sr. Joan CALABUIG RULL (hasta 5 de agosto de 2016)
Sr. Santiago BENLLIURE MORENO (hasta 22 de febrero de 2018)
Giuseppe GREZZI
RESPONSABILIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Concejal del Grupo Municipal Compromís.
Noveno Teniente de Alcalde.
Coordinador General del área de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Concejal Delegado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras de Transporte Público.
Concejal Delegado de Playas.
Concejal Delegado de Calidad Acústica y del Aire.
Vicepresidente tercero de la Junta Local de Protección Civil.
Vocal titular Patronato Fund. C.V. Promoción Estratégica, Desarrollo e Innovación Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal suplente del Org. Auton. Parques y Jardines y Escuela de Jardinería y Paisaje.
Vocal del Org. Auton. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València.
Representante en el Comité Asesor en Materia de Política y Gestión Aeroportuaria de València.
Representante en la Red Civinet España y Portugal.
Representante en la Red de Ciudades que Caminan.
Representante en la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Representante en la Red Endurance European SUMP-network.
Vocal del Patronato de la Fundación de la CV Observatorio Valenciano del Cambio Climático.
Presidente del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Miembro del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Vocal del Consejo Rector del Consorcio València 2007.
Miembro del Consejo de Administración del Palacio de Congresos.
Representante en el Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València.
Representante en la Comisión Ejecutiva de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València.
Presidente de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Vocal titular del OAM Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales.
DECLARACIONES DE BIENES, DERECHOS PATRIMONIALES Y DATOS TRIBUTARIOS
Retribución anual bruta: 83.197,38 €
BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 219 Kb)
BOP 04.03.2022 (pdf 254 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)