Corporación 2015-2019 - València
Grupos Políticos Corporación 2015-2019
GRUPO POPULAR
Alfonso NOVO BELENGUER Beatriz SIMÓN CASTELLETS Eusebio MONZÓ MARTÍNEZ Vicente IGUAL ALANDETE Maria Àngels RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ Cristóbal GRAU MUÑOZ Félix CRESPO HELLÍN Lourdes BERNAL SANCHIS Alberto MENDOZA SEGUÍ María Jesús PUCHALT FARINÓS
GRUPO COMPROMÍS PER VALÈNCIA: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS
Joan RIBÓ CANUT Consol CASTILLO PLAZA Glòria TELLO COMPANY Pere S. FUSET I TORTOSA Giuseppe GREZZI Isabel LOZANO LÁZARO María Pilar SORIANO RODRÍGUEZ Sergi CAMPILLO FERNÁNDEZ Carlos GALIANA LLORENS
GRUPO CIUDADANOS
Fernando GINER GRIMA Narciso ESTELLÉS ESCORIHUELA María Amparo PICÓ PERIS Manuel CAMARASA NAVALÓN José María BRAVO PLANA-SALA
GRUPO SOCIALISTA
Sandra GÓMEZ LÓPEZ Vicent Manuel SARRIÁ MORELL Maite GIRAU MELIÀ Ramón VILAR ZANÓN Anaïs MENGUZZATO GARCÍA
GRUPO VALENCIA EN COMÚN
María OLIVER SANZ Roberto JARAMILLO MARTÍNEZ Neus FÁBREGAS SANTANA
CONCEJALA NO ADSCRITA
MARÍA AMPARO PICÓ PERIS
RESPONSABILIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Concejala del Partido Ciudadanos
Vocal del Org. Auton. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València.
Vocal del Org. Autón. Junta Central Fallera.
Vocal suplente del Org. Autón. Universidad Popular.
Vocal titular del OAM Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales.
DECLARACIONES DE BIENES, DERECHOS PATRIMONIALES Y DATOS TRIBUTARIOS
Retribución anual bruta: 74.431,28 €
BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 199 Kb)
BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)