Corporación 2015-2019 - València
Grupos Políticos Corporación 2015-2019
GRUPO POPULAR
Alfonso NOVO BELENGUER Beatriz SIMÓN CASTELLETS Eusebio MONZÓ MARTÍNEZ Vicente IGUAL ALANDETE Maria Àngels RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ Cristóbal GRAU MUÑOZ Félix CRESPO HELLÍN Lourdes BERNAL SANCHIS Alberto MENDOZA SEGUÍ María Jesús PUCHALT FARINÓS
GRUPO COMPROMÍS PER VALÈNCIA: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS
Joan RIBÓ CANUT Consol CASTILLO PLAZA Glòria TELLO COMPANY Pere S. FUSET I TORTOSA Giuseppe GREZZI Isabel LOZANO LÁZARO María Pilar SORIANO RODRÍGUEZ Sergi CAMPILLO FERNÁNDEZ Carlos GALIANA LLORENS
GRUPO CIUDADANOS
Fernando GINER GRIMA Narciso ESTELLÉS ESCORIHUELA María Amparo PICÓ PERIS Manuel CAMARASA NAVALÓN José María BRAVO PLANA-SALA
GRUPO SOCIALISTA
Sandra GÓMEZ LÓPEZ Vicent Manuel SARRIÁ MORELL Maite GIRAU MELIÀ Ramón VILAR ZANÓN Anaïs MENGUZZATO GARCÍA
GRUPO VALENCIA EN COMÚN
María OLIVER SANZ Roberto JARAMILLO MARTÍNEZ Neus FÁBREGAS SANTANA
CONCEJALA NO ADSCRITA
SANDRA GÓMEZ LÓPEZ
RESPONSABILIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Concejala del Grupo Municipal Socialista.
Primera Tenienta de Alcalde.
Vicealcaldesa.
Coordinadora General del área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda.
Concejala Delegada de Relaciones Institucionales.
Concejala Delegada de Gestión de Obras de Infraestructura.
Concejala Delegada de Planificación y Gestión Urbana.
Concejala Delegada de Mantenimiento de Infraestructuras.
Concejala Delegada de Envejecimiento Activo
Vocal de la Junta Local de Protección Civil.
Representante titular en el Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de València.
Vocal del Consejo Social de la Universitat de València.
Representante en el Patronato de la Fundación para la Formación, Estudios y Convivencia Profesor Manuel Broseta.
Representante en el Consejo de Administración de València Parque Central Alta Velocidad S.A.
Representante en la Junta General y Consejo de Administración en València Plataforma Intermodal y Logística S.A.
Miembro del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Vocal del Consejo Rector del Consorcio València 2007.
Representante en el Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València.
Representante en la Comisión Ejecutiva de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València.
Presidenta del Consejo Municipal de Personas Mayores de la ciudad de València.
DECLARACIONES DE BIENES, DERECHOS PATRIMONIALES Y DATOS TRIBUTARIOS
Retribución anual bruta: 88.744,46 €
BOP 03.07.2019 (pdf 195 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 196 Kb)
BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)